INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE FERROVIAL, S.A. SOBRE EL CONSEJERO D. JOAQUÍN AYUSO GARCÍA. 1.- Objeto del informe El presente informe se formula por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Ferrovial, S.A. (la “Sociedad”) en cumplimiento de los artículos 529 decies apartado 6 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, (“Ley de Sociedades de Capital” o “LSC”), 52 d) de los Estatutos Sociales y 28.2 b) del Reglamento del Consejo de Administración, en relación con la propuesta de reelección como Consejero Externo de D. Joaquín Ayuso García que, bajo el punto quinto del orden del día, tiene previsto someter el Consejo a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 52 d) de los Estatutos Sociales y 28.2 b) del Reglamento del Consejo de Administración, la propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración corresponde al propio Consejo cuando no se trata de Consejeros Independientes, debiendo estar precedida en esos casos del informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 2.- Antecedentes La Comisión de Nombramientos y retribuciones ha llevado a cabo, de conformidad con la recomendación 14 del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, un análisis de la composición actual del Consejo y de sus necesidades. Dicho análisis será objeto de publicación en la página web de la Sociedad con ocasión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. 3.- Categoría de Consejero Externo El artículo 529 duodecies apartado 4 a) de la Ley de Sociedades de Capital establece que no podrán ser calificados en ningún caso como Consejeros Independientes quienes hayan sido empleados o Consejeros Ejecutivos de sociedades del grupo, salvo que hubieran transcurrido 3 ó 5 años, respectivamente, desde el cese en esa relación. El Sr. Ayuso García perdió la condición de Consejero Ejecutivo con fecha 29 de noviembre de 2012. Por otro lado, el artículo 529 duodecies 4 apartado i) de la Ley de Sociedades de Capital establece que no podrán ser calificados en ningún caso como Consejeros Independientes quienes hayan sido Consejeros durante un período continuado superior a doce años. Los doce años transcurrieron el 22 de marzo de 2014, dado que la fecha de su primer nombramiento en el Consejo de Administración de la extinta Grupo Ferrovial, S.A. tuvo lugar el 22 de marzo de 2002. Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 24 de febrero de 2016. 1/2 4.- Competencia, experiencia y méritos de D. Joaquín Ayuso García La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras el preceptivo análisis de las necesidades del Consejo de Administración en cuanto a su composición, ha tenido en cuenta las siguientes circunstancias. En primer lugar, la Comisión considera conveniente asegurar en el momento actual la estabilidad en la composición del Consejo, teniendo en cuenta la renovación parcial producida como consecuencia de la entrada reciente de los nuevos Consejeros D. Howard L. Lance y D. Óscar Fanjul Martín, en sustitución de D. Gabriele Burgio y D. Jaime Carvajal Urquijo, que se habían incorporado al Consejo en los años 2002 y 1999 respectivamente. En segundo lugar, D. Joaquín Ayuso García tiene un profundo conocimiento de la Sociedad y su grupo, y ha contribuido decisivamente a su desarrollo e internacionalización. Es Consejero de Ferrovial desde 2002. Se incorporó a Ferrovial en 1982; fue nombrado Director General de Construcción en 1992. Fue Consejero Delegado de Ferrovial Agroman entre 1999 y 2002. Ha sido Consejero Delegado de Ferrovial y Vicepresidente de Cintra entre 2002 y 2009. Igualmente es miembro de la Comisión Ejecutiva desde 2002. Del currículo de D. Joaquín Ayuso García y de su trayectoria en Ferrovial se desprende que goza de los conocimientos adecuados y de una amplia experiencia en otros sectores. D. Joaquín Ayuso García es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Es consejero de Bankia, de National Express Group y de Hispania Activos Inmobiliarios. Miembro del Consejo Asesor del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin” y miembro del Consejo Asesor de A.T. Kearney para España y Portugal. Ha sido Consejero de Holcim España, S.A. En lo referente a la evaluación del trabajo y dedicación efectiva del Consejero desde su reelección en la Junta General Ordinaria de 2013 y hasta la presente fecha, la Comisión constata el desempeño de su cargo y su asistencia y participación informada a las sesiones del Consejo, de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Auditoría y Control, así como el ejercicio eficaz de sus funciones. Por todo ello, la Comisión valora positivamente: (i) la acreditada experiencia y la trayectoria profesional del Sr. Ayuso García; (ii) su conocimiento del grupo Ferrovial; (iii) la evaluación anual de su desempeño; y (iv) su contribución y aportación a las actividades y sesiones del Consejo de Administración, su Comisión Ejecutiva y la Comisión de Auditoría y Control. 5.- Conclusión Teniendo en cuenta todo lo expuesto, y visto el artículo 529 duodecies, apartados 1 y 2, de la LSC, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente la reelección de D. Joaquín Ayuso García como Consejero de la Sociedad, con la categoría de Externo. * * * Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 24 de febrero de 2016. 2/2 INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FERROVIAL, S.A. VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO D. JOAQUÍN AYUSO GARCÍA. 1.- Objeto del informe El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Ferrovial, S.A. (la “Sociedad”) para justificar la propuesta de reelección como Consejero Externo de D. Joaquín Ayuso García que, bajo el punto quinto del Orden del Día, se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. Se formula en cumplimiento de lo establecido en el artículo 529 decies apartado 5 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, (“Ley de Sociedades de Capital” o “LSC”), que exige un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, y que se unirá al acta del propio Consejo o de la Junta. 2.- Antecedentes La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en cumplimiento de los artículos 529 decies apartado 6 de la LSC, 52 d) de los Estatutos Sociales y 28.2 b) del Reglamento del Consejo de Administración, informó favorablemente la reelección de D. Joaquín Ayuso García como Consejero, con la categoría de Externo. Procede ahora someter a la Junta General la reelección del Sr. Ayuso García como Consejero para un período estatutario completo de tres años. 3.- Acuerdo que se propone: “Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Externo, al Consejero D. Joaquín Ayuso García por el plazo estatutario de tres años a contar desde la fecha del presente acuerdo.” 4.- Categoría de Consejero Externo El artículo 529 duodecies apartado 4 a) de la Ley de Sociedades de Capital establece que no podrán ser calificados en ningún caso como Consejeros Independientes quienes hayan sido empleados o Consejeros Ejecutivos de sociedades del grupo, salvo que hubieran transcurrido 3 o 5 años, respectivamente, desde el cese en esa relación. El Sr. Ayuso perdió la condición de Consejero Ejecutivo con fecha 29 de noviembre de 2012. Por otro lado, el artículo 529 duodecies 4 apartado i) de la Ley de Sociedades de Capital establece que no podrán ser calificados en ningún caso como Consejeros Independientes quienes hayan sido Consejeros durante un período continuado superior a doce años. Los doce años transcurrieron el 22 de marzo de 2014, dado que la fecha de su primer nombramiento en el Consejo de Administración de la extinta Grupo Ferrovial, S.A. tuvo lugar el 22 de marzo de 2002. Consejo de Administración de 31 de marzo de 2016 - 1/2 5.- Competencia, experiencia y méritos de D. Joaquín Ayuso García La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras el preceptivo análisis de las necesidades del Consejo de Administración en cuanto a su composición, ha tenido en cuenta varias circunstancias que el Consejo comparte. En primer lugar, el Consejo de Administración considera conveniente asegurar en el momento actual la estabilidad en su composición, teniendo en cuenta la renovación parcial producida como consecuencia de la entrada reciente de los nuevos Consejeros D. Howard L. Lance y D. Óscar Fanjul Martín, en sustitución de D. Gabriele Burgio y D. Jaime Carvajal Urquijo, que se habían incorporado al Consejo en los años 2002 y 1999 respectivamente. En segundo lugar, D. Joaquín Ayuso García tiene un profundo conocimiento de la Sociedad y su grupo, y ha contribuido decisivamente a su desarrollo e internacionalización. Es Consejero de Ferrovial desde 2002. Se incorporó a Ferrovial en 1982; fue nombrado Director General de Construcción en 1992. Fue Consejero Delegado de Ferrovial Agroman entre 1999 y 2002. Ha sido Consejero Delegado de Ferrovial y Vicepresidente de Cintra entre 2002 y 2009. Igualmente es miembro de la Comisión Ejecutiva desde 2002. Del currículo de D. Joaquín Ayuso García y de su trayectoria en Ferrovial se desprende que goza de los conocimientos adecuados y de una amplia experiencia en otros sectores. D. Joaquín Ayuso García es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Es consejero de Bankia, de National Express Group y de Hispania Activos Inmobiliarios. Miembro del Consejo Asesor del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin” y miembro del Consejo Asesor de A.T. Kearney para España y Portugal. Ha sido Consejero de Holcim España, S.A. En lo referente a la evaluación del trabajo y dedicación efectiva del Consejero desde su reelección en la Junta General Ordinaria de 2013 y hasta la presente fecha, el Consejo constata el desempeño de su cargo y su asistencia y participación informada a las sesiones del Consejo, de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Auditoría y Control, así como el ejercicio eficaz de sus funciones. Por todo ello, el Consejo valora positivamente: (i) la acreditada experiencia y la trayectoria profesional del Sr. Ayuso García; (ii) su conocimiento del grupo Ferrovial; (iii) la evaluación anual de su desempeño; y (iv) su contribución y aportación a las actividades y sesiones del Consejo de Administración, su Comisión Ejecutiva y la Comisión de Auditoría y Control. 6.- Conclusión Teniendo en cuenta todo lo expuesto, y visto el artículo 529 duodecies, apartados 1 y 3, de la LSC, el Consejo de Administración considera idóneo a D. Joaquín Ayuso García para ser reelegido Consejero de la Sociedad con el categoría de Externo. Consejo de Administración de 31 de marzo de 2016 - 2/2 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS FERROVIAL, S.A. 31 de marzo de 2016 Identidad, currículo y categoría del Consejero cuya reelección se propone en el Punto 5º.3 del Orden del Día. Se indica a continuación la identidad y el currículo del Consejero cuya reelección se propone a la Junta General de Accionistas. Además, se menciona la categoría a la que pertenece con arreglo a la normativa aplicable. Joaquín Ayuso García Externo Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Universidad Politécnica de Madrid). Consejero de Ferrovial desde 2002. Se incorporó a Ferrovial en 1982; nombrado Director General de Construcción en 1992. Consejero Delegado de Ferrovial Agroman entre 1999 y 2002. Ha sido Consejero Delegado de Ferrovial y Vicepresidente de Cintra entre 2002 y 2009. Consejero de Bankia, de National Express Group y de Hispania Activos Inmobiliarios; miembro del Consejo Asesor del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos Benjamin Franklin y miembro del Consejo Asesor de A.T. Kearney para España y Portugal. Ha sido Consejero de Holcim España, S.A.