CJE/07/64 17 de septiembre de 2007 Prensa e Información COMUNICADO DE PRENSA Nº 64/07 Renovación parcial de los miembros del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas Audiencia solemne de 17 de septiembre de 2007 Mediante decisión de 25 de abril de 2007, los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros renovaron, para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2013, los mandatos de los Jueces del Tribunal de Primera Instancia John D. Cooke, Nicholas James Forwood, Ena Cremona, Irena Pelikánová, Vilenas Vadapalas, Ingrida Labucka, Enzo Moavero Milanesi, Nils Wahl, Miro Prek y Teodor Tchipev. En decisiones de 25 de abril de 2007 y 23 de mayo de 2007, fueron nombrados Jueces, para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2013, Alfred Dittrich, en sustitución de Jörg Pirrung, Santiago Soldevila Fragoso, en sustitución de Rafael García-Valdecasas y Fernández, Laurent Truchot, en sustitución de Hubert Legal, y, para el período comprendido entre el 17 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2010, Sten Frimodt Nielsen, en sustitución de Bo Vesterdorf. En el día de hoy se ha celebrado una audiencia solemne en el Tribunal de Justicia con motivo del cese en sus funciones y la despedida de Bo Vesterdorf, Jörg Pirrung, Hubert Legal y Rafael García-Valdecasas y Fernández, así como de la prestación de juramento y la entrada en funciones de los nuevos miembros de la institución. Alfred Dittrich Nacido en 1950; estudios de Derecho, Universidad de Erlangen-Nuremberg (1970-1975); Rechtsreferendar, Tribunal Regional Superior de Nuremberg (1975-1978); administrador, Ministerio Federal de Economía (1978-1982); administrador, Representación Permanente de la República Federal de Alemania ante las Comunidades Europeas (1982); administrador, Ministerio Federal de Economía, encargado de cuestiones de Derecho comunitario y de competencia (1983-1992); jefe del Departamento «Derecho de la Unión Europea» (19922007), Ministerio de Justicia; jefe de la delegación alemana del grupo de trabajo «Tribunal de Justicia» del Consejo; agente del Gobierno federal en numerosos asuntos sustanciados ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Santiago Soldevila Fragoso Nacido en 1960; licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Barcelona (1983); Juez, destinos en Cataluña, Canarias y Madrid (1985-1992); Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife (1992 y 1993); Letrado del Tribunal Constitucional (1993-1998); Magistrado de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Madrid, 1998-agosto de 2007). Laurent Truchot Nacido en 1962; licenciado por el Instituto de Estudios Políticos de París (1984); antiguo alumno de la Escuela Nacional de la Magistratura (1986-1988); Juez del Tribunal de grande instance de Marsella (enero de 1988-enero de 1990); administrador civil, Dirección de Asuntos Civiles y Profesiones Jurídicas, Ministerio de Justicia (enero de 1990-junio de 1992); jefe de gabinete adjunto y, posteriormente, jefe de gabinete, Dirección General de la Competencia, del Consumo y de Lucha contra el Fraude, Ministerio de Economía, Hacienda e Industria (junio de 1992-septiembre de 1994); consejero técnico del gabinete del Ministro de Justicia (septiembre de 1994-mayo de 1995); Juez del Tribunal de grande instance de Nîmes (mayo de 1995-mayo de 1996); letrado del Tribunal de Justicia, gabinete del Abogado General Léger (mayo de 1996-diciembre de 2001); Magistrado ponente del Tribunal de Casación (diciembre de 2001-agosto de 2007). Sten Frimodt Nielsen Nacido en 1963; licenciado en Derecho, Universidad de Copenhague (1988); funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores (1988-1991); profesor encargado de curso de Derecho internacional y Derecho europeo, Universidad de Copenhague (1988-1991); secretario de embajada, Representación Permanente de Dinamarca ante las Naciones Unidas, Nueva York (1991-1994); funcionario del servicio jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores (19941995); profesor asociado, Universidad de Copenhague (1995); consejero y, posteriormente, consejero principal, gabinete del Primer Ministro (1995-1998); Ministro Consejero, Representación Permanente de Dinamarca ante la Unión Europea (1998-2001); consejero especial para cuestiones jurídicas, gabinete del Primer Ministro (2001-2002); jefe de departamento y jurisconsulto, gabinete del Primer Ministro (marzo de 2002-julio de 2004); subsecretario de Estado y jurisconsulto, gabinete del Primer Ministro (agosto de 2004-agosto de 2007). Documento no oficial, destinado a la prensa, que no vincula al Tribunal de Justicia. Lenguas disponibles: todas Si desea más información, diríjase a la Sra. Sanz Maroto Tel.: (00352) 4303 3667 Fax: (00352) 4303 2668 En «Europe by Satellite» tiene a su disposición imágenes de la audiencia solemne facilitadas por la Comisión Europea, Dirección General Prensa y Comunicación, L-2920 Luxemburgo, Tel.: (00352) 4301 351 77, Fax: (00352) 4301 35249, o B-1049 Bruselas, Tel.: (0032) 2 2964106, Fax: (0032) 2 2965956